Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Rytter Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-12 fjernes Bestyrelse: Kjeld Werner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Hydro Invest A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Kjeld Werner Jensen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Kjeld Werner Jensen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i vindmøller, samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2012-05-23 tilføjes Vedtægter: 2012-05-23 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Werner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Interessenter: HYDROVIND, STØVRING ApS (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Legale ejere: Kjeld Werner Jensen, Jan Werner Jensen, Johnny Valther Larsen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2004-09-28 tilføjes Navne: K/S HYDROVIND V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Werner Jensen, Jan Werner Jensen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2004-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)