Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2004-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: True Boat Builders ApS. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: True Boat Builders ApS. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2024-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 93, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 5, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2007-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 5, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2007-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Ørsteds Vej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Ørsteds Vej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Direktion: Lars Paaske Buchwald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Legale ejere: Lars Paaske Buchwald (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2004-10-18 tilføjes Navne: BUCHWALD YACHTS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Paaske Buchwald (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2004-10-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2004-10-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2004-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2004-10-18 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Stiftere: Lars Paaske Buchwald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Vedtægter: 2004-10-18 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2004-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)