Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MY Nature Holding ApS (CVR 37297461) | NORMAL | 10.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SELLIM Holding ApS (CVR 37297488) | 10.12.2015 | 01.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
DYRLÆGE SARA MIKKELSEN HOLDING ApS (CVR 30731867) | 15.05.2012 | 20.01.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
METTE ULDAHL HOLDING ApS (CVR 33370954) | 15.05.2012 | 20.01.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Sara Ellingsund Mikkelsen | 01.01.2011 | 01.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mette Martensen | 01.01.2011 | 10.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |