Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Holst Hansen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Holst Hansen | 24.06.2007 | Pilevej 19A, 3400 Hillerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3HC ApS | 28130597 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
HOLST & SIEGUMFELDT CONSULTING A/S | 28130678 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.11.2004 | 3,44 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Johnstrups Alle 10, 1923 Frederiksberg C |
10.10.2006 | 0,00 (km) | Johnstrups Alle 10, 1923 Frederiksberg C | Johnstrups Alle 10, 1923 Frederiksberg C |
18.06.2007 | 40,21 (km) | Johnstrups Alle 10, 1923 Frederiksberg C | Pilevej 19A, 3400 Hillerød |
3HC ApS. |
Sidst opdateret den 18.11.2004 og angivet som gældende fra 18.11.2004 (7237 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
3H ApS | 42054798 |
3H AUTOMOTIVE A/S | 36552352 |
3H Automotive Roskilde A/S | 39820838 |
3H AV Holding ApS | 42841927 |
3HC ApS | 28130597 |
3H CONSULTING SERVICES ApS | 29823588 |
3H EJENDOMME ApS | 30812956 |
3H GROUP HOLDING ApS | 36551364 |
3H HOLDING | 31602408 |
3H Holding | 37817236 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Holst Hansen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Holst Hansen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 4 | 0 | 3 |
Pct. | 22 % | 44 % | 0 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |