Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Uffe Bak-Aagaard | 22.04.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Amby Jensen | 20.12.2004 | 22.04.2015 | direktør |
Kim Madsen | 18.10.2004 | 20.12.2004 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Valther Hansen | 17.05.2021 | næstformand |
Kim Krogh Kristensen | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Grundtdal Jeppesen | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Ejner Rønne Pedersen | 30.04.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Stubkjær Pedersen | 30.04.2014 | 17.05.2021 | næstformand |
Tommy Valther Hansen | 30.04.2014 | 16.05.2021 | bestyrelsesmedlem |