Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lina Leigh Christensen | 13.12.2004 | 11.01.2012 | direktion |
Kim Madsen | 18.10.2004 | 13.12.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lina Leigh Christensen | 30.12.2004 | 11.01.2012 | bestyrelse |
Jens Peter Anders Falkesgaard | 30.12.2004 | 11.01.2012 | formand |
Edit Elisabet Moltke-Leth | 30.12.2004 | 30.06.2005 | bestyrelse |