Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Eyvinds Allé 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 fjernes Navne: ARKITEKTFIRMAET LARSEN OG GADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Revisor: Jes Nygaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Stiftere: Lars Christian Hedekær Larsen, Jesper Stig Hedekær Gade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Direktion: Lars Christian Hedekær Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 fjernes Direktion: Jesper Stig Hedekær Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Revisor: Jes Nygaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eyvinds Allé 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Direktion: Jesper Stig Hedekær Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Navne: ARKITEKTFIRMAET LARSEN OG GADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Stiftere: Lars Christian Hedekær Larsen, Jesper Stig Hedekær Gade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Vedtægter: 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)