Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 6, 7700 Thisted (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Direktion: Ilja-Otis Godau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Legale ejere: Ilja-Otis Godau (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2004-12-07 tilføjes Navne: JTG 99 ApS (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-06 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3707 (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-12-07 tilføjes Reelle ejere: Ilja-Otis Godau (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Vedtægter: 2004-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3707 (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)