Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-14 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Legale ejere: SALOMONSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Navne: MIRSK DIGITAL ApS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Reelle ejere: Bjarke Herløv Salomonsen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Stiftere: Kaywan Yunai (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2009-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: NEJ TIL KNIVE ApS. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2023-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Allan Dam Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Bjarke Herløv Salomonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-27 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-03-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed ved udvikling af software til digital diktering og talegenkendelse samt salg og service af hardware og konsulentydelser i forbindelse hermed samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-03-16 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Herløv Salomonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-03-16 fjernes Bestyrelse: Kaywan Yunai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-16 tilføjes Direktion: Bjarke Herløv Salomonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-03-16 fjernes Direktion: Brian Peter Nolsø Tofft (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 128.867,00 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: SALOMONSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-03-16 fjernes Legale ejere: Indkøbsportalen ApS (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-16 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Herløv Salomonsen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2018-03-16 fjernes Reelle ejere: Kaywan Yunai (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Brian Peter Nolsø Tofft (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Kaywan Yunai (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2016-12-06 tilføjes Bestyrelse: Kaywan Yunai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed ved udvikling af software til digital diktering og talegenkendelse samt salg og service af hardware og konsulentydelser i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2013-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-06-25 tilføjes Vedtægter: 2013-06-25 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: Indkøbsportalen ApS (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12 m., 2300 København S (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2010-10-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12 m., 2300 København S (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-21 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-08-20 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-07-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-13 fjernes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Asger Rygs Gade 18, 1. th., 1727 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asger Rygs Gade 18, 1. th., 1727 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-14 tilføjes Direktion: Kaywan Yunai (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-14 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2004-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Navne: MIRSK DIGITAL ApS (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Reelle ejere: Kaywan Yunai (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2004-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-14 tilføjes Stiftere: Kaywan Yunai (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2004-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)