Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 115, 4. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 115, 4. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2011-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: STAR BOX A/S. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Star Box Holding A/S. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Star Box Holding A/S. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2020-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOPA Consult ApS. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2021-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KNX El & Teknik ApS. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-10-07 tilføjes Bestyrelse: Emma Karoline Jul Skovby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 115, 4. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 42, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@sensa.as (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@eds.as (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 fjernes Bestyrelse: Ole Skovby (formand) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-06-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2010-08-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eds.as (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2008-02-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Bestyrelse: Pernille Jul Skovby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Bestyrelse: Øjvind Clement (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 42, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2004-05-12 tilføjes Bestyrelse: Øjvind Clement (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Direktion: Thomas Jul Skovby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem ejerbesiddelser at drive salg og installation af el- artikler, handels- og investeringsvirksomhed, management virksomhed og dermed, efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Jul Skovby (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2004-05-12 tilføjes Navne: THOMAS SKOVBY HOLDING A/S (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jul Skovby (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2004-05-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2004-05-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2004-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-05-12 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Stiftere: Thomas Jul Skovby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Vedtægter: 2004-05-12 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2004-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)