Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Ustvedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Direktion: Hans Henrik Ustvedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Navne: GORDIOS CONSULTING INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Stiftere: ICOCO ApS, DAJ Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2009-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor forretningsudvikling af salg- og markeringafdelinger i retailmarkedet samt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed på det internationale marked. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Vedtægter: 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-01 fjernes Bestyrelse: Anders Håkan Carlsson Jerndal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Håkan Carlsson Jerndal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Sundø (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-16 tilføjes Bestyrelse: Flemming Sundø (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 fjernes Bestyrelse: Klaus Haltrup Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Revisor: REVISOR SØREN FUNDER ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banemarksvej 50, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-19 tilføjes Bestyrelse: Klaus Haltrup Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Direktion: Hans Henrik Ustvedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Navne: GORDIOS CONSULTING INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Revisor: REVISOR SØREN FUNDER ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Stiftere: ICOCO ApS, DAJ Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)