Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Holme Aaen Andersen | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jannik Teigen Hjelmsted | 08.06.2023 | formand |
Peter Kjær Østergaard | 01.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannik Teigen Hjelmsted | 28.01.2020 | 07.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Stokholm Christiansen | 14.09.2017 | 08.06.2023 | formand |
Benny Buchardt Andersen | 01.08.2016 | 18.08.2017 | formand |
Benny Buchardt Andersen | 08.04.2013 | 31.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helen Kobæk Larsen | 24.01.2012 | 01.08.2016 | formand |
Hanne Valentin Frederiksen | 31.03.2011 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Benny Buchardt Andersen | 31.03.2011 | 07.04.2013 | næstformand |
Claus Asger Olsen | 31.03.2011 | 24.01.2012 | formand |
Lennart Flemming Meineche | 06.04.2010 | 31.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Peider Hofman-Bang | 11.04.2007 | 01.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Philip | 04.04.2006 | 31.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Grønborg Eskesen | 04.04.2006 | 31.03.2011 | formand |
Hans Munk Nielsen | 04.04.2006 | 31.03.2011 | næstformand |
Anne Elisabet Jensen | 08.10.2004 | 31.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peter Harry Krag | 08.10.2004 | 04.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Guldager | 08.10.2004 | 04.04.2006 | formand |
Otto Bertel Christensen | 08.10.2004 | 12.04.2005 | næstformand |