Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Falsig | 01.09.2010 | direktør |
Thomas Hartvig Vielsted | 01.10.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bucka-Aittala | 01.10.2004 | 30.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Madie | 08.02.2008 | 01.09.2010 | formand |
Thomas Hartvig Vielsted | 08.02.2008 | 01.09.2010 | næstformand |
Jørgen Plass-Nielsen | 21.05.2007 | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bucka-Aittala | 01.10.2004 | 01.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Allan Albæk | 01.10.2004 | 08.02.2008 | formand |
Niels Richard Brinkmann | 01.10.2004 | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |