Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-08 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: lm@lassenogmoller.dk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Legale ejere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Navne: ERHVERVSINVEST AABENRAA A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Stiftere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-20 fjernes Bestyrelse: Lars Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-20 fjernes Direktion: Lars Møller (direktion) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Møller Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Simone Quvang Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 62, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-10-30 tilføjes Bestyrelse: Simone Quvang Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-10-30 fjernes Bestyrelse: Peter Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 62, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 298, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 298, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevang 1, 9990 Skagen (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevang 1, 9990 Skagen (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 90, 8260 Viby J (offentliggjort 2011-01-16)
Den 2011-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 90, 8260 Viby J (offentliggjort 2011-01-16)
Den 2011-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lm@lassenogmoller.dk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-24)
Den 2005-11-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Bestyrelse: Bibi Marlene Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Direktion: Lars Møller (direktion) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2005-11-07 fjernes Direktion: Morten Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-24)
Den 2004-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Bestyrelse: Bibi Marlene Lassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Direktion: Morten Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-08 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Legale ejere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Navne: ERHVERVSINVEST AABENRAA A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Stiftere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2004-10-08 tilføjes Vedtægter: 2004-10-08 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-23)