Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradis Alle 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Bestyrelse: Mads Harrel Thyregod (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Direktion: Inger Chamilla Schäffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Navne: J. SCHÄFFER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Revisor: Arne Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Stiftere: Jacob Schäffer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber, herunder bestemmende andele, finasiel virksomhed i øvrigt herunder købe og sælge aktier og obligationer. Selskabet kan tillige foretage investering og besidde fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Vedtægter: 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradis Alle 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Bestyrelse: Mads Harrel Thyregod (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Direktion: Inger Chamilla Schäffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Navne: J. SCHÄFFER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Revisor: Arne Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Stiftere: Jacob Schäffer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)