Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1., 1101 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Navne: VICTOR INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Stiftere: NY ØST 3 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Direktion: Kim Borch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder handel, ejerskab og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Vedtægter: 2009-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 fjernes Bestyrelse: Kim Borch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Morten Clemmen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: VICTOR INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-30 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDENSGADE 11 ApS (offentliggjort 2004-10-12)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1., 1101 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 36, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Clemmen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 fjernes Bestyrelse: Walther Vang Valentin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 36, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Bestyrelse: Walther Vang Valentin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Direktion: Kim Borch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDENSGADE 11 ApS (offentliggjort 2004-10-12)
Den 2004-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Stiftere: NY ØST 3 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)