Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 2, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2011-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEALEX TRANSPORT UKRAINE ApS. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2018-07-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 11, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-01-26 tilføjes Bestyrelse: Sergey Nazarenko (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-01-26 fjernes Bestyrelse: Dmitry Dyakov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-18 tilføjes Reelle ejere: Niclas Munk (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 11, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2012-04-17)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Bestyrelse: Niclas Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 fjernes Bestyrelse: Carsten Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 tilføjes Direktion: Michael Vedsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 fjernes Direktion: Carsten Munk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive befragtning indenfor skibsfart, skibsmæglervirksomhed, spedition, skibslakering og relaterede opgaver, samt køb og salg af skibe. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af den samlede direktion i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Vedtægter: 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-12-18 fjernes Binavne: KEEN CARRIERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 tilføjes Bestyrelse: Carsten Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 tilføjes Direktion: Carsten Munk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 tilføjes Navne: DEALEX CHARTERING ApS (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-12-08 fjernes Navne: VICH 7906 ApS (offentliggjort 2004-10-11)
Den 2004-12-09 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2004-12-09 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Binavne: KEEN CARRIERS ApS, DEALEX MARINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Legale ejere: THE SINDBAD COMPANY APS, Sergey Nazarenko, Vladimir Sorokin (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-09-01 tilføjes Navne: VICH 7906 ApS (offentliggjort 2004-10-11)
Den 2004-09-01 tilføjes Reelle ejere: Sergey Nazarenko (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-11)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)