Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-10-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: concevu ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2016-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Kickass Company ApS. (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Minds of Genius IVS. (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 2, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 2, 8464 Galten (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2005-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 2, 8464 Galten (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2005-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 41, 1. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ledelsesrådgivning og andre konsulentydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cn@xeqtive.com (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2005-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 tilføjes Vedtægter: 2005-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2005-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-17 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Højklint Nielsen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2004-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 41, 1. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Direktion: Jens Christian Højklint Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Navne: XEQTIVE ApS (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-04 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Stiftere: Jens Christian Højklint Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)