Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 44, 9530 Støvring (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: photo@jakobdall.com (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 44, 9530 Støvring (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 44, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 44, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: Buderupholmfonden/ Buderupholm Hovedgaard (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)