Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Leharparken 28, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-04 fjernes Direktion: Rikke Markdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-04 fjernes Navne: KJÆRSGAARD HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Stiftere: Rikke Markdal, Ivan Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Vedtægter: 2013-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-16 tilføjes Navne: KJÆRSGAARD HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-02-15 fjernes Navne: KJÆRSGAARD & KRAGH HOLDING ApS (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2005-02-16 fjernes Direktion: Ivan Kragh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-20 tilføjes Direktion: Rikke Markdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Direktion: Ivan Kragh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leharparken 28, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Navne: KJÆRSGAARD & KRAGH HOLDING ApS (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2004-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Stiftere: Rikke Markdal, Ivan Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)