Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløftevænget 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Agertoften 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-05-09 tilføjes Hjemmeside: www.jhvejsel.dk (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2024-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhvejsel@gmail.com (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2011-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Sydbyens Bilpleje ApS. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Nørre Snede v/ Steen Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-07-24 fjernes Binavne: OUTDOOR EDUCATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Navne: JH GROUP ApS (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2006-01-16 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1923 (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-21 tilføjes Legale ejere: Jørgen Hvejsel (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2005-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hvejsel (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2005-12-09 tilføjes Direktion: Jørgen Hvejsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Ninja Hvejsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agertoften 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2005-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 1. b., 8700 Horsens (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 1. b., 8700 Horsens (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 tilføjes Direktion: Ninja Hvejsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Nørre Snede v/ Steen Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Binavne: OUTDOOR EDUCATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1923 (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)