Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 2, 2., 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 2, 2., 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2004-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S EURO EJENDOMME - GERETSRIED. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 2, 2., 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 74, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 74, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-09 tilføjes Bestyrelse: John Madsen (formand) (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-09 fjernes Bestyrelse: Frants Ektora Moraitis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: John Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-09 tilføjes Direktion: John Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-09 fjernes Direktion: Frants Ektora Moraitis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2014-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Frants Ektora Moraitis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for K/S Euro Ejendomme - Geretsried. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 tilføjes Legale ejere: Søren Erik Kristensen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-12-28 tilføjes Legale ejere: Hans Borgaard Bunk Jespersen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-12-23 tilføjes Legale ejere: Frants Ektora Moraitis (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-12-22 tilføjes Legale ejere: Jan Storgaard Hove (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: John Madsen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-04-11 tilføjes Bestyrelse: John Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-11 fjernes Bestyrelse: Tim Fjeldsted Ellefsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2011-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-03-18 tilføjes Bestyrelse: Frants Ektora Moraitis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-18 fjernes Bestyrelse: Michael Povl Parris (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2009-03-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Povl Parris (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2007-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Erik Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-27 fjernes Bestyrelse: John Tolstrup Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Bo Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-18 fjernes Bestyrelse: Anita Wang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Legale ejere: Tim Fjeldsted Ellefsen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2004-12-02 tilføjes Legale ejere: Michael Povl Parris (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2004-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Bestyrelse: Anita Wang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET EE - GERETSRIED ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2004-10-01 tilføjes Stiftere: FIB III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)