Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Binavne | Formål | Hjemmeside | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 415, 2840 Holte (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@storm.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2011-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Storm - House of Six Sigma A/S. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Sim ApS. (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rel8 ApS. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: NeGSIS Production ApS. (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NeGSIS Production ApS. (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 415, 2840 Holte (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 415, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 tilføjes Binavne: ANE STORM HOLDING APS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Binavne: Storm-House of Six Sigma ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med rådgivning og undervisning samt foretage investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Hjemmeside: houseofsixsigma.com (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 tilføjes Navne: Storm - House of Six Sigma ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-23 fjernes Navne: ANE STORM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 tilføjes Vedtægter: 2022-03-24 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Binavne: Storm-House of Six Sigma ApS, Storm Management ApS, House of Six Sigma ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-03-29 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Direktion: Ane Storm (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-03-09 fjernes Direktion: Ane Storm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 415, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2009-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 115, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 115, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 115, 2840 Holte (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 115, 2840 Holte (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ridehusvej 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-23 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-23 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ridehusvej 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Direktion: Ane Storm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at være holdingselskab for Storm Management ApS, foretage investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Legale ejere: Ane Storm (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2004-10-04 tilføjes Navne: ANE STORM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2004-10-04 tilføjes Reelle ejere: Ane Storm (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-04 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Stiftere: Ane Storm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Vedtægter: 2004-10-04 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-09)