Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-08 tilføjes Vedtægter: 2024-07-08 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-08 fjernes Revisor: PN Revision (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2007-10-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: sTunes Holding ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørstrupvej 17, 3230 Græsted (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skiftet 27, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-23 tilføjes Vedtægter: 2024-02-23 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-12-15 tilføjes Revisor: PN Revision (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-12-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Jamilla Akhtar Glar-Hammarsund (suppleant) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skiftet 27, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevej 1, 2990 Nivå (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jamilla Akhtar Glar-Hammarsund (suppleant) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2008-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og gennem datterselskaber at drive virksomheden indenfor IT og ERP branchen samt foretage investering, herunder ejendomsinvesteringer og formuepleje efter direktionens nærmere bestemmelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Vedtægter: 2008-01-02 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 1, 2990 Nivå (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevej 1, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Navne: SGH CONSULTING ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-10-24 fjernes Navne: SGH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Navne: SGH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-10-24 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 1, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Ernst Stefan Glar-Hammarsund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-10-01 tilføjes Legale ejere: Ernst Stefan Glar-Hammarsund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2004-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ernst Stefan Glar-Hammarsund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Stiftere: Jamilla Akhtar Glar-Hammarsund, Ernst Stefan Glar-Hammarsund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)