Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 89, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 89, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af general-forsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af et eller flere medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Vedtægter: 2010-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 89, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2008-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 18, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 fjernes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 18, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 18, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 18, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Rosenkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Direktion: Jeppe Rosenkvist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Legale ejere: Jeppe Rosenkvist, Brian Petersen, Lasse Rosenkvist (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2004-09-30 tilføjes Navne: P.R BOLIGUDLEJNING KJELLERUP ApS (offentliggjort 2004-09-30)
Den 2004-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Rosenkvist, Brian Petersen, Lasse Rosenkvist (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2004-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Stiftere: Lasse Rosenkvist, Jeppe Rosenkvist, Brian Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-30)
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)