Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 33, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDRE MOLEVEJ 9 TAARBÆK ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H P HANSEN (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 1950 A/S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 fjernes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 33, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering, udlejning af fast ejendom, handel med immaterielle aktiver. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Molevej 9, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Molevej 9, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 19, 6., 1600 København V (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2005-09-29 tilføjes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-09-29 fjernes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET H P HANSEN (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2005-09-29 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 19, 6., 1600 København V (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2005-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDRE MOLEVEJ 9 TAARBÆK ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 1950 A/S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)