Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Formål | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Revisor: Abrahamsen Revision (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØLEMADSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: by MLM ivs. (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2021-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kødboxen ApS. (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2023-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VMV Hirtshals ApS. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og besidde aktier i KØLEMADSEN A/S - CVR-nr. 21 78 90 89. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Legale ejere: Jens Lund Madsen (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2007-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Lund Madsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2007-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Vedtægter: 2007-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Direktion: Kim Peter Hornung (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 18, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevej 18, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 18, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Direktion: Kim Peter Hornung (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Navne: JK INVEST HIRTSHALS ApS (offentliggjort 2004-09-30)
Den 2004-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2004-09-29 tilføjes Stiftere: Kim Peter Hornung, Jens Lund Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-30)
Den 2004-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)