Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-28 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Legale ejere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Navne: BBS CONSULT ApS (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Reelle ejere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Stiftere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 fjernes Direktion: Birgitte Bøgh-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 15, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre serviceydelser til lægemiddelindustrien. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-30 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2004-09-28 tilføjes Direktion: Birgitte Bøgh-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2004-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-28 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Legale ejere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Navne: BBS CONSULT ApS (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Stiftere: Birgitte Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2004-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-11)