Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Vang-Pedersen | 22.09.2008 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Hans Christian Iskov | 28.08.2008 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Michael Aagaard Dissing | 17.08.2005 | 22.09.2008 | bestyrelse |
Flemming Villebro Jørgensen | 22.09.2004 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Niels Ørskov Christensen | 22.09.2004 | 26.05.2015 | formand |
Sten Uhrenholdt Andreassen | 22.09.2004 | 28.08.2008 | bestyrelse |
Hans Verner Storm Andersen | 22.09.2004 | 17.08.2005 | bestyrelse |