Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Formål | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Bestyrelse: Carl Anders Holde-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Bestyrelse: Jørn Buhl Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 tilføjes Direktion: Lasse Martens Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-31 fjernes Direktion: Karen Højager Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 tilføjes Bestyrelse: Jørn Buhl Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2022-09-14 tilføjes Legale ejere: North Forsikringsagentur A/S (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 fjernes Legale ejere: Hoejager Holding ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-09-14 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 tilføjes Vedtægter: 2022-09-14 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Karen Højager Larsen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klavervej 22, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klavervej 22, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-26 tilføjes Hjemmeside: www.hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: khl@hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: khl@hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: info@hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hdforsikring.dk (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@dk.qbe.com (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 6. th., 1606 København V (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-02 fjernes Binavne: QBE Nordic Aviation ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Karen Højager Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Christopher James Wallace (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Hoejager Holding ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: QBE Management (Ireland) Limited (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: HD Forsikring Assurance Agentur ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Karen Højager Larsen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2017-12-31 fjernes Navne: QBE DENMARK ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-05 tilføjes Navne: QBE DENMARK ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-04 fjernes Navne: QBE DENMARK A/S (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-06 tilføjes Binavne: QBE Nordic Aviation ApS (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsagentvirksomhed vedrørende motorkøretøjs- og flyforsikring samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-05 tilføjes Vedtægter: 2017-12-05 (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-05 fjernes Bestyrelse: Matthew Crane (næstformand) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-08-21 tilføjes Bestyrelse: Matthew Crane (næstformand) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-08-21 fjernes Bestyrelse: Torkel Ola Per Andersson Lindberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-20 fjernes Bestyrelse: Jeremy Ross Probert (næstformand) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Christopher James Wallace (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-08-21 fjernes Direktion: Torkel Ola Per Andersson Lindberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 6. th., 1606 København V (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 4., 1606 København V (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jeremy Ross Probert (næstformand) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-02-28 fjernes Bestyrelse: Matthew Crane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-27 fjernes Bestyrelse: Jeremy Ross Probert (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-19 tilføjes Bestyrelse: Matthew Crane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Claus Bang Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Torkel Ola Per Andersson Lindberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-04-19 fjernes Direktion: Claus Bang Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 fjernes Bestyrelse: Daniel Francis Carroll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dk.qbe.com (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@qbenai.com (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-05-21 tilføjes Bestyrelse: Claus Bang Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 fjernes Bestyrelse: Jean-Claude Etienne Geze (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsagentvirksomhed vedrørende motorkøretøjs- og flyforsikring samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2014-05-21 tilføjes Vedtægter: 2014-05-21 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jeremy Ross Probert (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-29 fjernes Bestyrelse: Matthew Francis Crane (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jean-Claude Etienne Geze (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-27 tilføjes Bestyrelse: Matthew Francis Crane (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-27 fjernes Bestyrelse: Emilio Di Silvo (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Navne: QBE DENMARK A/S (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-09-26 fjernes Navne: QBE NORDIC AVIATION INSURANCE A/S (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Bestyrelse: Torkel Ola Per Andersson Lindberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-04 fjernes Bestyrelse: Lee Alan Thomas Russell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-04-01 fjernes Binavne: QBE NORDIC AVIATION A/S, QBE DENMARK A/S, QBE DANMARK A/S, QBE A/S, NORDISK FLYFORSIKRING A/S, NORDIC AVIATION INSURANCE A/S, NFF A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-31 fjernes Direktion: Ricky Kronow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-14 tilføjes Bestyrelse: Lee Alan Thomas Russell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-14 fjernes Bestyrelse: Kenneth Limber (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@qbenai.com (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Ricky Kronow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 4., 1606 København V (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2007-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 fjernes Direktion: Finn Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-30 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Limber (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-30 fjernes Bestyrelse: Doron Grossman (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Bestyrelse: Doron Grossman (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-30 fjernes Bestyrelse: Kevin Louis Carlson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-30 tilføjes Legale ejere: QBE Management (Ireland) Limited (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2006-03-30 tilføjes Navne: QBE NORDIC AVIATION INSURANCE A/S (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-03-29 fjernes Navne: NORDISK FLYFORSIKRING A/S (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2006-03-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 fjernes Bestyrelse: Gunnar Felixson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-15 fjernes Bestyrelse: Mario Corrado Enrico Montelatici (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-09 fjernes Bestyrelse: Richard Neal Etridge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-02 tilføjes Bestyrelse: Andrea Marrietta Sommerlad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2004-10-04 tilføjes Bestyrelse: Richard Neal Etridge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Binavne: QBE NORDIC AVIATION A/S, QBE DENMARK A/S, QBE DANMARK A/S, QBE A/S, NORDISK FLYFORSIKRING A/S, NORDIC AVIATION INSURANCE A/S, NFF A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Direktion: Finn Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Navne: NORDISK FLYFORSIKRING A/S (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Stiftere: Tryggingamidstödin HF, TRYG A/S, TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Scandi Co 3 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Stiftere: NORWAY ENERGY & MARINE INSURANCE ASA, Converium ltd (offentliggjort 2015-02-09)