Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølletoft 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 fjernes Direktion: Olivier Alain Jean Rehberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 fjernes Navne: INT. TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Stiftere: Olivier Alain Jean Rehberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Revisor: Kai Momme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølletoft 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Transitvej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed herunder handel med motordrevne køretøjer samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 tilføjes Vedtægter: 2005-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transitvej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-10 tilføjes Direktion: Olivier Alain Jean Rehberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Navne: INT. TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Revisor: Kai Momme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Stiftere: Olivier Alain Jean Rehberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)