Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 52, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 fjernes Direktion: Lars Sander Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 fjernes Navne: LSL INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Stiftere: Lars Sander Lauridsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 52, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Direktion: Lars Sander Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Navne: LSL INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Stiftere: Lars Sander Lauridsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Vedtægter: 2004-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)