Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Direktion: Allan Keene Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Legale ejere: Allan Keene Pedersen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Navne: KEENE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Reelle ejere: Allan Keene Pedersen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2010-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUM EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2012-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUM HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-21 tilføjes Reelle ejere: Allan Keene Pedersen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2013-10-15 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2013-10-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2011-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2011-05-19 tilføjes Vedtægter: 2011-05-19 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2004-09-21 tilføjes Direktion: Allan Keene Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Legale ejere: Allan Keene Pedersen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Navne: KEENE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2004-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-04)