Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nelson Mandelas Allé 16, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: chris@madebyhand.dk (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2006-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN-CONSULT ApS. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2009-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AndLight ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2013-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MADE BY HAND ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: TWO CRANES APS. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TWO CRANES APS. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2017-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: H+H Kirstinehøj ApS. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ROOMSTORE ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seize Capital ApS. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-12 tilføjes Revisor: Ellebæk Revision godkendt revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-12 fjernes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-07 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-07 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-01-26 tilføjes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2018-01-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaktusvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 tilføjes Vedtægter: 2016-05-25 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-01-10 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-01-10 fjernes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 fjernes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaktusvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2004-09-22 tilføjes Direktion: Chris Høiriis-Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Legale ejere: Chris Høiriis-Andersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2004-09-22 tilføjes Navne: CM HOLDING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2004-09-22 tilføjes Reelle ejere: Chris Høiriis-Andersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2004-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2004-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2004-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-22 tilføjes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Stiftere: Chris Høiriis-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 tilføjes Vedtægter: 2004-09-22 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2004-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-23)
Den 2004-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)