Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsmindelunden 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Navne: KBL METALBYG ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Stiftere: KBL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-23 fjernes Direktion: Kent Bo Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsmindelunden 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsmindelunden 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsmindelunden 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at projektere og opføre metalbygninger og med beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2006-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion på 1 medlem (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2006-01-10 tilføjes Vedtægter: 2006-01-10 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Direktion: Kent Bo Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Navne: KBL METALBYG ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-20 tilføjes Stiftere: KBL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)