Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebæk Gade 57, 4772 Langebæk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Olsen (formand) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Direktion: Ove Richard Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-19 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: oh.mur@firma.tele.dl (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Legale ejere: Henrik Olsen, Ove Richard Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Navne: HOH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Reelle ejere: Henrik Olsen, Ove Richard Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Revisor: BJ Regnskab, Registreret revisor (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Stiftere: Ove Richard Hansen, Henrik Olsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2005-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOH BYG ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2016-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOH Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 tilføjes Revisor: BJ Regnskab, Registreret revisor (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-01-03 fjernes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-06 tilføjes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2013-05-06 fjernes Revisor: F S REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: oh.mur@firma.tele.dl (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Navne: HOH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-03 fjernes Navne: HOH HOLDING A/S (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Vedtægter: 2007-07-04 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2007-07-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebæk Gade 57, 4772 Langebæk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebæk Gade 57, 4772 Langebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: HOH HOLDING A/S (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2006-12-20 fjernes Navne: HOH BYG A/S (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-22 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2004-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebæk Gade 57, 4772 Langebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Olsen (formand) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Direktion: Ove Richard Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-19 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Olsen, Ove Richard Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Navne: HOH BYG A/S (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Olsen, Ove Richard Hansen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Revisor: F S REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-19 tilføjes Stiftere: Ove Richard Hansen, Henrik Olsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2004-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-29)