Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Revisor | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-17 fjernes Direktion: Jørgen Ole Høgh Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 164, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 57, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-08-19 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-03-22 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-02-04 tilføjes Direktion: Jørgen Ole Høgh Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-02-04 tilføjes Vedtægter: 2016-02-04 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ole Høgh Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Allan Bach Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-03-22 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2010-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive virksomhed med investering i og handel med fast ejendom, projektudvikling, udlejning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 82.700,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2010-03-01 tilføjes Vedtægter: 2010-03-01 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2010-03-01 fjernes Binavne: SBC CONSULT ApS, OCC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 57, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 57, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 57, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ole Høgh Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-21 tilføjes Binavne: SBC CONSULT ApS, OCC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Direktion: Allan Bach Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Legale ejere: Jørgen Ole Høgh Sørensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2004-09-21 tilføjes Navne: CAMILLIAN ApS (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-21 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ole Høgh Sørensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2004-09-21 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Stiftere: Datoselskabet af 20.12. 2023 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)