Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-14 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2004-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIDTJYSK FARVECENTER ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trøstrupsgade 9, 7400 Herning (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjerg Toft 8, 7400 Herning (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt forestå anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Vedtægter: 2005-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjerg Toft 8, 7400 Herning (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2004-09-20 tilføjes Direktion: Jesper Nysten (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Nysten (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-09-20 tilføjes Navne: JESPER NYSTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nysten (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2004-09-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Stiftere: Jesper Nysten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)