Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Edlevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Navne: MALERFIRMA THOMAS BEIER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 fjernes Direktion: Thomas Beier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edlevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 tilføjes Direktion: Thomas Beier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksmæssig virksomhed, herunder at udføre malerarbejde og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Navne: MALERFIRMA THOMAS BEIER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 fjernes Navne: VICH 7878 ApS (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2005-05-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Vedtægter: 2005-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Navne: VICH 7878 ApS (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)