Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lotte Tidemann Stenstrop | 15.02.2006 | 14.02.2007 | direktion |
Lars Westergaard Petersen | 15.02.2006 | 14.02.2007 | direktion |
Henrik Carl Meding | 15.02.2006 | 14.02.2007 | direktion |
Morten Pedersen | 17.09.2004 | 14.02.2007 | direktion |
Ole Ravn Andersen | 17.09.2004 | 14.02.2007 | direktion |
Ole Christian Vad | 17.09.2004 | 02.05.2005 | adm. dir |