Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARCEL BYG ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: JoVa Byg ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Navne: PROJEKT OG EJENDOMSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelykkevej 13, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkeskovvej 25, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-29 tilføjes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-01-29 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkeskovvej 25, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2012-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 29, 2. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 29, 2. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 3. tv., 1620 København V (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2011-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt-, ingeniør og entreprisevirksomhed samt investering efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Navne: PROJEKT OG EJENDOMSGRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2011-05-22 fjernes Navne: TEGNESTUEN T PLUS ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Vedtægter: 2011-05-23 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 3. tv., 1620 København V (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelykkevej 13, 2720 Vanløse (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: HUSET UNDER LINDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelykkevej 13, 2720 Vanløse (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 3. th., 1255 København K (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: HUSET UNDER LINDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Revisor: NOAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-11 tilføjes Legale ejere: TJC HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-08 tilføjes Navne: TEGNESTUEN T PLUS ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2006-02-07 fjernes Navne: TEGNESTUEN TRIO SYD ApS (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2006-02-08 tilføjes Revisor: NOAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 3. th., 1255 København K (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-20 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Binavne: TEGNESTUEN T PLUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Direktion: Teddy Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Navne: TEGNESTUEN TRIO SYD ApS (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-16 tilføjes Reelle ejere: Teddy Jan Christensen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2004-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2004-09-16 tilføjes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Stiftere: Teddy Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)