Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bondovej 2, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 fjernes Navne: LÆGEHUSET BONDOVEJ AF 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Charlotte Reibke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Direktion: Ole Staack Stoustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Direktion: Johannes Hem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bondovej 2, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Direktion: Johannes Hem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at anskaffe og eje indskudskapitalen i ApS SPKR. nr. 1724 /reg.nr. ApS 155693) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Navne: LÆGEHUSET BONDOVEJ AF 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3638 (offentliggjort 2004-09-16)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Vedtægter: 2004-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3638 (offentliggjort 2004-09-16)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)