Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Navne: SEND 1 GAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Stiftere: OLISOP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 fjernes Direktion: John van de Weerd (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2004-10-27)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2006-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Navne: SEND 1 GAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-29 fjernes Navne: POWERDESK DENMARK ApS (offentliggjort 2004-09-15)
Den 2006-01-30 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Vedtægter: 2006-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2004-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Direktion: John van de Weerd (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2004-10-27)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Navne: POWERDESK DENMARK ApS (offentliggjort 2004-09-15)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Stiftere: OLISOP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)