Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Formål |
Den 2017-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 18, 2300 København S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-08 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Interessenter: BORGERVÆNGET 5-7, KØBENHAVN Ø 2004 ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: jl@propertypartners.dk (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Legale ejere: PROPERTY PARTNERS OPSA ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Navne: K/S BORGERVÆNGET 5-7, KØBENHAVN Ø (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-07-03 fjernes Bestyrelse: Hasse Kjærsgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 18, 2300 København S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 55, 1720 København V (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@propertypartners.dk (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: PROPERTY PARTNERS OPSA ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-11-30 fjernes Legale ejere: K/S PROPERTY PARTNERS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 55, 1720 København V (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 226, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2013-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 226, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2013-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 104, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2008-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 104, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2008-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i, udvikle, administrer, udleje og sælge ejendomme (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2008-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af bestyrelsesmedlemmerne Hasse Kjærsgaard Larsen og Jesper Larsen i forening (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2008-02-14 tilføjes Vedtægter: 2008-02-14 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-07-01 tilføjes Bestyrelse: Hasse Kjærsgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2007-07-01 fjernes Bestyrelse: Claus Làfontaine Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: K/S PROPERTY PARTNERS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorgenfrivænget 61, 2830 Virum (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorgenfrivænget 61, 2830 Virum (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2006-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-09-16)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-09-16)
Den 2004-09-08 tilføjes Bestyrelse: Claus Làfontaine Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-08 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 tilføjes Interessenter: BORGERVÆNGET 5-7, KØBENHAVN Ø 2004 ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Navne: K/S BORGERVÆNGET 5-7, KØBENHAVN Ø (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2004-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-28)