Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 43, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LEMVIG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Stiftere: Per Mogens Nordkvist, Kim Larsen, Kim Friis Rasmussen, HANDELSSELSKABET AF 29/9-2005, AARHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 fjernes Direktion: Anders Horsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i samt at administrere K/S Lemvig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Vedtægter: 2006-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 43, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Direktion: Anders Horsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LEMVIG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Stiftere: Per Mogens Nordkvist, Kim Larsen, Kim Friis Rasmussen, HANDELSSELSKABET AF 29/9-2005, AARHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)