Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: PEDAN A/S. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2008-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Redwood Foundation ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V-BIOTEK HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRANDENGEN ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2016-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: PEDAN A/S. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: Schönherr Holding ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-02 fjernes Navne: PEDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinken 126, 4671 Strøby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinken 126, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinken 126, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 tilføjes Direktion: Jørgen Schönherr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med handel, produktion, investeringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Legale ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2004-09-03 tilføjes Navne: PEDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2004-09-03 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2004-09-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-03 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Stiftere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2004-09-03 tilføjes Vedtægter: 2004-09-03 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)