Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benny Christensen | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Zaulich | 07.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen | 07.07.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Stensig Andersen | 12.06.2015 | 04.07.2016 | formand |
Jan Mosegaard Andersen | 30.04.2012 | 04.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Stensig Andersen | 29.09.2009 | 12.06.2015 | formand |
Karsten Lorentsen | 04.10.2007 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Else Marie Klippert | 30.04.2006 | 04.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Facius | 19.07.2005 | 30.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anker Stensig Andersen | 01.01.2005 | 29.09.2009 | formand |
Søren Hager | 01.01.2005 | 19.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Steen Zaulich | 31.08.2004 | 04.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Lykke Jensen | 31.08.2004 | 01.01.2005 | formand |