Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2004-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REX OG LINDEBORGH A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: REX & LINDEBORGH, PRAKTIK & KURSER ApS. (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2023-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-05-25 fjernes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 1, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeld Langes Gade 14, st. tv., 1367 København K (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab. (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-08-13 tilføjes Vedtægter: 2015-08-13 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2013-01-08 tilføjes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2013-01-08 fjernes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeld Langes Gade 14, st. tv., 1367 København K (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2004-08-25 tilføjes Direktion: Per Lindeborgh Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Legale ejere: Per Lindeborgh Rasmussen, Birgitte Monika Rex (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2004-08-25 tilføjes Navne: REX & LINDEBORGH HOLDING ApS (offentliggjort 2004-09-03)
Den 2004-08-25 tilføjes Reelle ejere: Per Lindeborgh Rasmussen, Birgitte Monika Rex (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2004-08-25 tilføjes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Stiftere: Per Lindeborgh Rasmussen, Birgitte Monika Rex (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direkørerne i fælleskab. (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2004-08-25 tilføjes Vedtægter: 2004-08-25 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-03)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)