Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Transitvej 20, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-17 fjernes Bestyrelse: Jan Lykke Balle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Direktion: Bjarne Bilenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-17 fjernes Navne: KØKKENGRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Stiftere: Preben Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Direktion: Bjarne Bilenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Preben Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Vedtægter: 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Bestyrelse: Ole Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transitvej 20, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvej 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Bestyrelse: Kim Holm Rodemund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvej 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Holm Rodemund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Direktion: Preben Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Navne: KØKKENGRUPPEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Stiftere: Preben Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)