Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2004-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IT CONSULT A/S. (offentliggjort 2015-02-07)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 fjernes Revisor: Finn Trebbien Rohrberg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-03-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækgårds Alle 603, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 tilføjes Direktion: Allan Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive konsulentvirksomhed, handel, foretage finansiering og investering samt at udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Legale ejere: Allan Olesen (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2004-08-30 tilføjes Navne: ALLAN OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2004-08-30 tilføjes Reelle ejere: Allan Olesen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-30 tilføjes Revisor: Finn Trebbien Rohrberg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Vedtægter: 2004-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)